Monitor kadrowy - zestawienie od 20 do 26 sierpnia
Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW
IDM SA - rezygnacja osoby nadzorującej
20 sierpnia 2024 r. Mirosław Wierzbowski złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej spółki, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2024 r.
BOŚ SA - wygaśnięcie mandatu wiceprezesa zarządu
21 sierpnia 2024 r. zarząd banku zawiadomił, że 20 sierpnia 2024 r. zmarł Tomasz Jodłowski wiceprezes zarządu. Zarząd działa w przewidzianym przez przepisy składzie osobowym posiadającym pełną zdolność do podejmowania decyzji.
TEXT SA - powołanie członków rady nadzorczej nowej kadencji
23 sierpnia 2024 r. emitent poinformował, że 22 sierpnia 2024 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołało radę nadzorczą nowej kadencji w następującym składzie: Marzena Czapaluk, Marta Ciepła, Maciej Jarzębowski, Jakub Sitarz, Marcin Mańdziak.
ORZEŁ BIAŁY SA - rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu
23 sierpnia 2024 r. spółka otrzymała oświadczenie o rezygnacji Ireneusza Staniewskiego z funkcji wiceprezesa oraz członka zarządu spółki, ze skutkiem na moment złożenia oświadczenia. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.
mra/ abs